Web6 lug 2010 · Jesús Izcue Irigoyen, reina americana Pablo Jiménez Vázquez, suplente María Juaristi Gaztelu, Abuela Andoni La Haba Vázquez, rey asiático Francisco Javier Laborda Larrea, rey europeo Etor... WebIzcue Irigoyen Jesus Javier. Información pública sobre nombramientos del directivo Izcue Irigoyen Jesus Javier. Cargos, nombramientos, ceses y dimisiones de Izcue Irigoyen …
Jesus Izcue Irigoyen - Resultados de carreras
WebIzcue Irigoyen Jesus es un/a empresario/a que ejerce en la provincia de Madrid. La última actualización del currículum empresarial de Jesus Izcue Irigoyen es del 11 de Mayo de 2024 cuando inició su cargo de Administrador Mancomunado en la empresa ARCELORMITTAL FLAT HOLDING SPAIN SL . Web31 mag 2024 · En el caso de ArcelorMittal Spain Holding, Urquijo será sustituido por el actual ‘country manager’ de la compañía en España, Jesús Izcue Irigoyen, según la … deadhappy advert
ArcelorMittal - Invest in Spain
WebLa última actualización de Jesus Javier Izcue Irigoyen fue el cese como Apoderado mancomunado solidario en la empresa ARCELOR DISTRIBUCION MURCIA SA. El día … WebValencia, 13 de julio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida, Jesús Izcue Irigoyen.-44.342. 1.ª 19-7-2006 Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 13/07/2006 Diario: 136 Sección: R Pág: 23029 - 23029 Informes comerciales Axesor WebEXPERIENCIA DESTACADA. Según el BORME, el currículum empresarial del directivo Jesus Izcue Irigoyen empezó en 29 de Septiembre de 2009 ejerciendo de Apoderado en la empresa ARCELORMITTAL AMDS PROCESSING SL.. Laboralmente destaca su experiencia como Apoderado durante 12,5 años, cargo que actualmente sigue ocupando. dead hang time chart